黄华(1971年11月至1976年10月任中国常驻联合国代表。) 陈楚(1977年5月至1980年6月任中国常驻联合国代表。) 凌青(1980年8月至1985年6月任中国常驻联合国代表。)李鹿野(1985年8月至1990年5月任中国常驻联合国代表。)
李道豫(1990年5月至1993年3月任中国常驻联合国代表、特命全权大使。)
李肇星(1993年3月至1995年任中国常驻联合国代表、特命全权大使。)秦华孙(1995年至2000年2月任中国常驻联合国代表、特命全权大使。) 王英凡(2000年2月至2003年6月任中国常驻联合国代表、特命全权大使。)
王光亚(2003年4月至今担任中国常驻联合国代表。)