77问答网
所有问题
当前搜索:
省机关工委组织部长
王延奎个人履历
答:
从1998年8月起,他的职务晋升为副主任科员,任职于中共深圳市直属
机关工委组织
部,直到2001年12月。在此阶段,他进一步提升为组织部的主任科员,并在2005年6月晋升为组织部副
部长
。2008年11月,王延奎的职务再次变动,他成为中共深圳市直属机关工委的组织部部长,直至现在。他的职业生涯发展至2008年11月...
王为璐任职简历
答:
02 - 1978.01:解放军内蒙古军区独立师后勤部干事、营教导员1978.01 - 1987.06:解放军石家庄陆军学院党史政工教研室教员,副团级至正团级副主任,主任1987.06 - 1990.08:历史教研室副师级教员,主任,副教授1990.08 - 1991.09:海南省政府直属
机关工委组织
处处长1991.09 - 1994.03:组织部...
省委秘书长是不是省委书记的秘书?
答:
省委秘书长不是省委书记的秘书。省委秘书长是中国共产党党内职务之一。通常兼职省委常委,
省直机关工委
书记。负责省委机关日常工作,主持省委办公厅工作,省委秘书长正厅长级。省委书记是全省的最高领导人,负责省委的全面工作,什么都管,但只抓大事,不抓具体事情。省委书记主要侧重于党中央的各项方针政策的...
市委市政府各自有那些部门组成市委有哪些部门
答:
常委、
组织
部
部长
常委、统战部部长 常委、副市长(管经济)常委 常委、军分区政委 常委、秘书长 (市委常委成员配置是以湖北省荆州市为准,市级
机关
分别为省部级直辖市、副省部级地级市、高配地级市、地级市、副地区级市(省直辖)、县级市等六种类型,职能可能不尽相同,但各地区党委配置基本相同,市委...
贾松青个人履历
答:
1996年10月至1999年3月,他在四川省人事厅担任专家管理处处长,同时继续学习和提升自我。1999年3月至2002年4月,贾松青的职务进一步提升,成为四川省广元市政府的副市长,负责城市管理工作。2002年4月至2004年1月,他担任中共广元市委常委和
组织部长
,负责党的建设和干部管理。2010年8月,贾松青在四川广元...
王为璐的任职简历
答:
海南省政府直属
机关工委组织
处处长1991.09 - 1994.03,海南省直属机关工委组织部负责人、
部长
1994.03 - 1995.08,海南省直属机关工委副书记1995.08 - 1997.02,海南省三亚市委常委、组织部部长1997.02 - 1997.08,海南省三亚市委副书记1997.08 - 1999.02,海南省三亚市委副书记、副市长、市政府...
朱正昌的经历
答:
省直机关工委
书记、山东大学党委书记;2002.07-2002.08中共山东省委常委、省委宣传部
部长
,山东大学党委书记;2002.08-2003.08中共山东省委常委、省委宣传部部长,省社科联主席;2003.08-2004.12中共山东省委常委、省委宣传部部长,中国孔子基金会常务副会长,省社科联主席;2004.12-2005....
承德的本市领导
答:
1995年2月至2003年9月 中央国家
机关工委组织
部干部处主任科员、副处长;2003年9月至2009年8月 中央国家机关工委统战群工部工会处、统战处处长;2009年8月至2010年9月 中央国家机关工委统战群工部副巡视员,中央国家机关工会联合会副主席;2010年9月至2014年1月 中央国家机关工委机关服务局副局长;2014年1月 承德市...
扈春雷个人履历
答:
在市直
机关
社会治安综合治理办公室,扈春雷先生担任了秘书和副主任的角色,这表明他在行政管理和公共安全事务方面展现出了卓越的能力。他在此期间可能负责协调和监督各项治安工作,确保机关内部的安全稳定。进一步发展,扈春雷先生成为市直机关党
工委
的副主任科员,随后担任
组织
部
部长
,这显示他在组织建设和人才...
王立平的工作履历
答:
任江苏省委
组织
部办公室主任;2005年1月--2006年7月 任江苏省委组织部部务委员、办公室主任;2006年7月--2011年7月 任江苏省苏州市委常委、市委组织部
部长
;2011年7月--2013年4月 任江苏省人力资源和社会保障厅副厅长、党组成员;2013年4月--至今 任江苏省委
省级机关工委
书记。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜