77问答网
所有问题
当前搜索:
铁道兵各师师长简历
铁道兵
十四
师师长
历任政委名单
答:
师长:姜世良(1965)、李馨诚(1965-1977.1)、张达富(1977-1981.2)
。政委:孙承鸿(1970.2)、李教民(1970-1979)、杜保(1978-1981.2)。铁道部第十四师于1983年编入第八师。所以后期就没有这个师了
铁道兵
二
师师长
是谁
答:
铁二师历任师长:刘震寰(1948.08-1952.12)马宗凯
(1951.10-1952.12)
肖春先
(1952.12-1969.08)
张通达
(1969.08-1971.02)倪恒昌(1971.02-1977.01)李庆善(1977.01-1983.04)翟月卿(1983.04-1983.12)1984年该师被裁撤
铁道兵
第五师历任
师长
的任职时间'
答:
1968年五
师师长
李绍珠
顾秀同志有哪些重要职务和参与的工程建设?
答:
在1970年至1974年间,
顾秀同时担任铁道兵5师师长和四川省渡口市(今攀枝花市)委第一书记
,他的工作得到了周恩来总理的亲自指导和高度评价。1976年,他晋升为铁道兵第二指挥部副司令员,参与了南疆铁路的修建,继续在国家建设的前沿阵地发挥作用。1984年,他调任铁道兵驻上海办事处任党委书记,1985年光荣...
铁道兵
的历任司令员都是谁?任期各是多少,谁的任期最长?
答:
张翼翔将军
,1929年12月参加红军,红军时期他最高职务是团级职务。全面抗战爆发后,他在抗大学习,后来随着战争形势的发展,他被调入新四军任职,后来担任新四军第二师六旅副旅长等职务。建国后,张翼翔将军担任第二十军军长并率部入朝作战,1955年他被授予中将军衔。1968年6月,张翼翔将军开始担任铁道兵司令...
肖春先
人物生平
答:
在铁路建设方面,1954年7月,
肖春先
任铁道兵第二师师长,率部参加黎湛、鹰厦、包兰、湘黔等铁路的修建,较好地完成了上级分配的任务。1965年5月,铁道兵遵照总参谋部的命令,以第二师为主,组成援越抗美工程队第一支队(后改称中国后勤部队),执行援越抗美的铁道保障任务。为适应出国部队的作战指挥和...
铁道兵
10师后勤部政治处谢百才干事去世,享年多少?
答:
谢百才
师长
的生平,如同一座丰碑,记录着他在
铁道兵
10师的卓越贡献。他的领导力和坚韧精神,无疑激励了一代又一代的铁道兵战士。他的离去,不仅是个人的损失,更是整个铁道兵团队的重大损失。在这个特别的时刻,我们向谢百才师长致以最深的默哀,他的精神和事迹将永载史册,成为铁道兵历史中不朽的一章...
顾秀
的人物经历
答:
1970年至1974年,在担任
铁道兵
5
师师长
的同时,兼任四川省渡口市(今攀枝花市)委第一书记,支援西部地区三线开发,参加攀枝花钢铁基地建设。1970年7月1日,按时完成了党中央的战略部署,如期出铁。其间,曾三次进京向周恩来总理汇报工作,周总理亲自向他指示交代任务。两项重大任务完成后,受到党中央、...
郭延林历任职务
答:
中华人民共和国成立后,郭延林将军开始了他的军事生涯,担任了中国人民志愿军
铁道兵团
的师政治委员,随后晋升为中国人民解放军
铁道兵师长
,并在军队中担任了军副政治委员的职务。他在铁道兵后勤部担任过政治委员,进一步积累了丰富的后勤管理经验。郭延林将军还曾在铁道兵科学研究院担任过政治委员,为军事科研...
谁知道钟吉龙的
简历
答:
云梦支前指挥部副政委等职。曾七次负伤,屡建奇功。抗美援朝期间,任志愿军
铁道兵
第九师参谋长。回国后任铁道兵第九师副
师长
、师长。1955年授予上校军衔。1962年调石家庄铁道兵学院,任指挥系主任。1970年初离休,住石家庄军分区第二干休所,1988年荣获二级红星功勋荣誉章,1994年病故。
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
全国铁道兵战友通讯录
铁三师战友群
铁道兵最漂亮的女兵
铁道兵十二师8770部队最新消息
铁道兵十师历任师长
铁道兵一师历任师长
铁道兵五师历任师长名单
铁道兵二师历任政委
铁道兵6师李英