77问答网
所有问题
当前搜索:
美的集团监察部经理
曾巧是哪里人?
美的电器
监事会召集人
答:
曾巧:董事,女,1973年12月12日出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。1996年7月至1999年1月,任佛山会计师事务所审计员;1999年1月至2002年7月,任广东
美的集团
股份有限公司审计
部经理
、审计主管;2002年8月至2004年5月,任广东美的集团股份有限公司财务部高级经理;2004年5月至2013年8月,任...
肖明光哪年出生的?
美的集团
副总裁
答:
肖明光:男
,1970年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,注册会计师。1992年6月至2000年4月于广东矿冶局金属制品厂、南方技术学校任职员;2000年4月至2004年5月任美的家用空调事业部财务主管和财务部长;2004年6月至2005年12月任合肥美的荣事达集团财务总监;2006年1月至2010年7月任美的...
美的
洗衣机生产厂地在哪里
答:
地址:广东省佛山市顺德区美的工业城 电话:0757-26338888 传真:0757-26654011 邮编:528311 Email:
[email protected]
美的集团
审计
监察部
监督联系方式:监督电话:0757-26605599 传真:0757-26335327 Email:
[email protected]
邮编:528311 地址:广东省佛山市顺德区美的工业城 ...
美的集团
的总部在哪里??邮政编码?老总叫什么名字???
答:
美的集团
有限公司 地址:广东省佛山市顺德区美的工业城 电话:0757-26338888 传真:0757-26654011 邮编:528311 Email:
[email protected]
美的集团
审计
监察部
监督联系方式:监督电话:0757-26605599 传真:0757-26335327 Email:
[email protected]
邮编:528311 地址:广东省佛山市顺德区美的工业城
美的电器
股...
美的电器
福州分公司的电话和地址
答:
美的集团
有限公司 地址:广东省佛山市顺德区美的工业城 电话:0757-26338888 传真:0757-26654011 邮编:528311 Email:
[email protected]
美的集团
审计
监察部
监督联系方式:监督电话:0757-26605599 传真:0757-26335327 Email:
[email protected]
邮编:528311 地址:广东省佛山市顺德区美的工业城
美的电器
...
会不会有骗子以
美的集团
的名义进行招聘?招秘书之类,对形象要求很高,以 ...
答:
美的公司总部就在佛山的。如果你不放心,就找人陪你一起,你进去,他在外面等你,他们让你去面试的时候应该会告诉你他们的地址,电话等的,你打电话到美的公司总部核实就是了。
美的集团
有限公司电话:0757-26338888,美的
监察部
联系方式0757-26605599。另外,一定要记住,先向你收费的,绝对是骗子。
美的电器
产地在哪里?
答:
美的电器
产地在国内有:广东顺德基地、安徽芜湖基地、广东中山基地、安徽合肥基地、湖北武汉基地、广州南沙基地、江苏淮安基地、重庆基地、江苏苏州基地、湖北荆州基地、江苏无锡基地、山西临汾基地、河北邯郸基地、江西贵溪基地、江苏常州基地。美的公司的官网为:美的官网 美的是一家领先的消费电器、暖通空调、...
美的
生活
电器
事业部
答:
美的集团
有限公司 地址:广东省佛山市顺德区美的工业城 电话:0757-26338888 传真:0757-26654011 邮编:528311 Email:
[email protected]
美的集团
审计
监察部
监督联系方式:监督电话:0757-26605599 传真:0757-26335327 Email:
[email protected]
邮编:528311 地址:广东省佛山市顺德区美的工业城
美的电器
...
美的集团
审计
监察部
什么样
答:
还好。审计
监察部
,在公司内部,权限比较广,全
集团
各个事业部,都可以直接监督,审查业务情况。
袁利群的工作经历:
答:
1992年加入
美的集团
。1992年12月-2001年11月 任美的集团电机事业部财务部长、副总
经理
等职务。2001年12月至今 任美的集团董事、副总裁、财务总监,主要负责美的集团财务管理、风险管控及资金管理,并分管集团IT管理和审计
监察
。现任美的集团董事、高级副总裁,兼任
美的电器
董事。同时还担任
美的集团
旗下...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
美的集团监察部总监
美的集团审计部总监
美的16级算高管吗
美的集团审计监察部
美的集团总经理名单
美的集团领导班子
美的厨卫北京运营中心总经理
美的集团高管
美的置业审计监察部