77问答网
所有问题
当前搜索:
沧州市沧县县委书记
河北苍州副县长叫什么
答:
沧州市
是地级市,不存在县长一说。我想你说的是
沧县
吧 沧
县委书记
薛择邻 沧县县长毛长军
王学军履历
答:
从1989年开始,王学军的仕途进一步拓宽,他先后担任
沧县县委书记
、县人大常委会主任,以及
沧州市
副市长和市委企业工委书记。1994年,他成为河北省委组织部副部长,后来又先后担任省委组织部副部长兼省人事厅党组书记,以及廊坊市委书记。2001年11月至2008年,王学军的职务更加重要,他担任河北省委常委、省委秘书...
回建的个人履历
答:
12—1991.05
沧州市
民委民族科科长1991.05—1993.03 共青团沧州市委副
书记
、市青联主席1993.03—1995.01 共青团沧州市委书记、党组书记1995.01—1996.03 孟村
县委
副书记1996.03—1998.02 孟村县委副书记、县长(1994.09—1997.06河北工业大学工业外贸专业学习)1998.02—1999.08 河间市委副书记、市长...
闫树江简历
答:
从2010年10月起,他的角色进一步扩大,成为中共西宁市委常委和大通
县委书记
,显示了他在政界的重要角色。2012年11月15日,西宁市第十五届人民代表大会常务委员会第八次会议决定,任命闫树江为西宁市人民政府副市长,这标志着他的工作职责进一步提升,正式踏入了市政府领导的行列。
请问安徽省长是哪位了
答:
1988年河北
沧州市
政府秘书长、市政府办公室党组书记。1989年河北
沧县县委书记
、县人大常委会主任。1992年河北沧州市副市长兼市委企业工委书 记。1994年河北省委组织部副部长。1997年5月河北省人事厅党组书记、省委组织部副部长。1997年12月河北廊坊市委书记。2001年11月河北 省委常委、省委秘书长。2003年1月...
许志刚的人物生平
答:
1997.01——1998.05
沧州市
纪委监察局主任科员1998.05——2000.03 沧州市纪委监察局办公室副主任(正科)2000.03——2000.06 沧州市纪委监察局办公室主任(正科)2000.06——2001.07 沧州市纪委监察局办公室主任(副处)2001.07——2002.07 吴桥
县委
常委、纪委
书记
2002....
邯郸市长现任是谁
答:
14. 2001年7月至2003年3月,任
沧州
市委常委、孟村
县委书记
。15. 2003年3月至2006年9月,任唐山市委常委、宣传部长。16. 2006年9月至2009年6月,任唐山市委常委、组织部长。17. 2009年6月至2009年7月,任邯郸市委副书记。18. 2009年7月至2011年8月,任邯郸市委副书记、市委党校校长。19. 2011...
董绍杰个人履历
答:
董绍杰同志于1939年10月投身革命工作,并在同月光荣加入中国共产党,开始了他的革命生涯。在早期,他先后担任冀中三分区焦远庄村党支部的组织委员和支部书记,之后晋升为河县、青沧交县、交河县和青县的
县委书记
,积累了丰富的基层工作经验和领导才能。1952年10月,董绍杰同志晋升为
沧县
地委委员,担任专署...
孙轶青的介绍
答:
孙轶青(1922—2009),山东乐陵人。第六届全国政协副秘书长、机关党组成员。1922年3月14日出生于山东省乐陵市,1938年12月参加革命并加入中国共产党,历任
沧县县委书记
、冀鲁边区地委秘书长兼宣传部副部长,东光县县委书记、共青团清河地委书记。
焦建国的早年经历
答:
)来
沧州
恢复党的组织,重新建立和恢复了中共津南特委,焦建国任特委书记。1937年“七七”事变后,任饶阳第一任中共
县委书记
。1937年冬,他以自卫队为基础成立了人民抗日自卫军。下辖饶阳的四个团,肃宁、河间各一个团,献县独立旅,武强独立营等,1938年经过整编,抗日自卫军统一归属于八路军第三纵队。
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
沧县历任县委书记
沧县干部调整最新消息
沧县县委书记杨猛出生日期
河北省沧县县委书记是谁
2006年河北沧县县委书记是谁
沧县县长是谁
沧州市沧县县长是谁
河北省沧州市沧县县委书记
沧州县委书记是谁